CABO BLANCO ORDENACION Y GESTION URBANISTICA SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social CABO BLANCO ORDENACION Y GESTION URBANISTICA SA
CIF A38727699
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor MACG Y AUDITORES ASOCIADOS SL
VINCULACIONES DE CABO BLANCO ORDENACION Y GESTION URBANISTICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CABO BLANCO ORDENACION Y GESTION URBANISTICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Damas Estevez Fernando | Consejero | 29/01/2013 | |
De Leon Hernandez Maria Del Pino | Consejero Delegado Solidario | 22/06/2012 | 29/01/2013 |
De Leon Hernandez Maria Del Pino | Consejero | 22/06/2012 | 29/01/2013 |
De Leon Hernandez Pino | Liquidador Solidario | 29/01/2013 | 29/01/2013 |
Delgado Sanchez Jose Luis | Consejero | 22/06/2012 | 29/01/2013 |
Fernandez Gonzalez Maria Teresa | Liquidador Solidario | 29/01/2013 | 29/01/2013 |
Fernandez Sobrino Francisco Javier | Liquidador Solidario | 29/01/2013 | 29/01/2013 |
Garcia Martin Carmelo Manuel | Consejero | 22/06/2012 | 29/01/2013 |
Garcia Martin Carmelo Manuel | Liquidador Solidario | 29/01/2013 | 29/01/2013 |
Gonzalez De Leon Manuel Angel | Vicepresidente | 01/07/2009 | 29/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CABO BLANCO ORDENACION Y GESTION URBANISTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 185, S 8, H TF 31586, I/A 14 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 185, S 8, H TF 31586, I/A 14 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 185, S 8, H TF 31586, I/A 14 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Damas Estevez Fernando
- De Leon Hernandez Maria Del Pino
- Delgado Sanchez Jose Luis
- Garcia Martin Carmelo Manuel
- Gonzalez De Leon Manuel Angel
- Gonzalez Reveron Jose Alberto
- Melchior Navarro Ricardo
- Melwani Melwani Munesh Mohandas
- Morales Martinez Jesus
- Senante Mascareño Jose Maria
- Valbuena Alonso Jose Antonio
Liquidador Solidario
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 185, S 8, H TF 31586, I/A 14 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 185, S 8, H TF 31586, I/A 13 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 185, S 8, H TF 31586, I/A 13 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 184, S 8, H TF 31586, I/A 12 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 184, S 8, H TF 31586, I/A 11 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-138-38