CABLES REDES Y CONECTORES SL
Dirección social Ctra Barcelona, 133
Código Postal 08290
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CABLES REDES Y CONECTORES SL
CIF B65280208
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 16/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CABLES REDES Y CONECTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CABLES REDES Y CONECTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gordillo Escudero Sergio | Administrador Unico | 14/10/2015 | 20/11/2019 |
PABELLON EUROPA 2010 SL | Administrador Unico | 15/04/2015 | 14/10/2015 |
Perez Alonso Ramon | REPR.143 RRM | 15/04/2015 | 14/10/2015 |
Gonzalez Rodriguez Senen | Administrador Unico | 02/07/2010 | 15/04/2015 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 03/03/2010 | 02/07/2010 |
ACTOS BORME DE CABLES REDES Y CONECTORES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 81, S 8, H B 395284, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 80, S 8, H B 395284, I/A 4 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 80, S 8, H B 395284, I/A 4 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-08
- MECANICA,ELECTRICIDAD,CHAPA Y PINTURA DE VEHICULOS,CONSISTENTE EN:DIAGNOSTICAR,REPARAR Y VERIFICAR AVERIAS O ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTO CONJUNTOS,AUTOMATISMOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE LOS VEHICULOS,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 80, S 8, H B 395284, I/A 3 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-08
- CR DE BARCELONA Num.133 (CERDANYOLA DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 80, S 8, H B 395284, I/A 3 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 80, S 8, H B 395284, I/A 3 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 80, S 8, H B 395284, I/A 3 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-08
- CL BAILEN Num.19 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 79, S 8, H B 395284, I/A 2 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 79, S 8, H B 395284, I/A 2 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41742 , F 79, S 8, H B 395284, I/A 2 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-08