SANT CUGAT DESARROLLO DE TECNOLOGIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sena, 2
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANT CUGAT DESARROLLO DE TECNOLOGIAS SL
CIF B82343427
Actividad Fabricación de componentes electrónicos
Nombres Anteriores
- CABALLO 5 SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario CIRSA SLOT CORPORATION SA
VINCULACIONES DE SANT CUGAT DESARROLLO DE TECNOLOGIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANT CUGAT DESARROLLO DE TECNOLOGIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Perez Carlos | Apoderado Solidario | 27/07/2017 | 02/08/2023 |
Abellan Perez Carlos | Apoderado | 27/02/2017 | 02/08/2023 |
Abellan Perez Carlos | Apoderado | 19/08/2016 | 02/08/2023 |
Ayala Rocamora Jose Javier | Apoderado | 19/08/2016 | 02/08/2023 |
Balague Ribalta Joan Ramon | Apoderado | 19/08/2016 | 02/08/2023 |
Barberan Domenech Juan | Apoderado Solidario | 10/05/2019 | 02/08/2023 |
Barcelo Obregon Francisco Javier | Apoderado Solidario | 27/07/2017 | 02/08/2023 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado Solidario | 27/07/2017 | 02/08/2023 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado | 27/02/2017 | 02/08/2023 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado | 19/08/2016 | 02/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANT CUGAT DESARROLLO DE TECNOLOGIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 127, S 8, H B 524412, I/A 28 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 127, S 8, H B 524412, I/A 28 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 127, S 8, H B 524412, I/A 28 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 127, S 8, H B 524412, I/A 27 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 127, S 8, H B 524412, I/A 27 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 126, S 8, H B 524412, I/A 26 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 126, S 8, H B 524412, I/A 25 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 126, S 8, H B 524412, I/A 24 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 125, S 8, H B 524412, I/A 23 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46578 , F 125, S 8, H B 524412, I/A 22 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08