C2NET WIRELESS SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lagasca, 40
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social C2NET WIRELESS SERVICES SL
CIF B87198719
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 23/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Traba Carlos
VINCULACIONES DE C2NET WIRELESS SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE C2NET WIRELESS SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Traba Carlos | Administrador Unico | 17/11/2016 | 01/02/2022 |
Jimenez-laiglesia Gonzalez Carlos | Apoderado | 22/11/2016 | 01/02/2022 |
Moreno Cereceda Santiago | Apoderado | 30/03/2015 | 01/02/2022 |
ARCA INFORMATION TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 18/02/2015 | 12/04/2018 |
Barquero Goñi Juan | Consejero | 18/02/2015 | 17/11/2016 |
Cadarso Cerdeiriña Alejandro Juan | Presidente | 18/02/2015 | 17/11/2016 |
Cadarso Cerdeiriña Alejandro Juan | Consejero Delegado | 18/02/2015 | 17/11/2016 |
Cadarso Cerdeiriña Alejandro Juan | Consejero | 18/02/2015 | 17/11/2016 |
Jimenez-laiglesia Gonzalez Carlos | Secretario | 18/02/2015 | 17/11/2016 |
Jimenez-laiglesia Gonzalez Carlos | Consejero | 18/02/2015 | 17/11/2016 |
ACTOS BORME DE C2NET WIRELESS SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 127, S 8, H M 596332, I/A 7 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 127, S 8, H M 596332, I/A 7 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
- C/ LAGASCA 40 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 127, S 8, H M 596332, I/A 6 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-28
- C/ ARTURO SORIA, NUMERO 97-A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 126, S 8, H M 596332, I/A 5 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 126, S 8, H M 596332, I/A 5 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 125, S 8, H M 596332, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
- C/ CORAZON DE MARIA 6 7 - OFICINA 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 125, S 8, H M 596332, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 125, S 8, H M 596332, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 125, S 8, H M 596332, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 125, S 8, H M 596332, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28