C S DAIBERT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Girona, 20
Código Postal 08770
Municipio Sant Sadurní d'Anoia
Provincia Barcelona
Razón Social C S DAIBERT SL
CIF B62186176
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE C S DAIBERT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE C S DAIBERT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALDU GESTIO SL | Consejero | 22/06/2015 | 17/02/2022 |
CALDU GESTIO SL | Secretario | 22/06/2015 | 17/02/2022 |
CALDU GESTIO SL | Consejero Delegado | 22/06/2015 | 17/02/2022 |
CALDU GESTIO SL | Apoderado Solidario | 31/12/2020 | 17/02/2022 |
Caldu Martin Cristina | REPR.143 RRM | 22/06/2015 | 17/02/2022 |
Caldu Martin Cristina | Liquidador | 17/02/2022 | 17/02/2022 |
Calduch Urpi Jose | Apoderado Solidario | 31/12/2020 | 17/02/2022 |
Calduch Urpi Jose | Presidente | 17/02/2022 | |
Calduch Urpi Jose | Consejero | 17/02/2022 | |
Sendra Costa Maria | Consejero | 17/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE C S DAIBERT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 112, S 8, H B 208873, I/A 9 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 112, S 8, H B 208873, I/A 9 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 112, S 8, H B 208873, I/A 9 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 112, S 8, H B 208873, I/A 8 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Consejero Delegado
Consejero
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 112, S 8, H B 208873, I/A 7 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 112, S 8, H B 208873, I/A 7 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 111, S 8, H B 208873, I/A 6 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 111, S 8, H B 208873, I/A 6 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08