C. RAD OLOT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl de la Pia Almoina,, 1
Código Postal 17800
Municipio Olot
Provincia Girona
Razón Social C. RAD OLOT SL
CIF B17632316
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE C. RAD OLOT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE C. RAD OLOT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
David Busquets Casals | Administrador Unico | 05/04/2012 | 28/09/2015 |
David Busquets Casals | Liquidador | 28/09/2015 | 28/09/2015 |
Jaume Busquets Vila | Apoderado Solidario | 05/04/2012 | 28/09/2015 |
Jaume Busquets Vila | Administrador Unico | 27/01/2012 | 05/04/2012 |
Miguel Angel Sanchez Gutierrez | Administrador Unico | 01/12/2011 | 27/01/2012 |
David Busquets Casals | Administrador Unico | 27/05/2011 | 01/12/2011 |
Veronica Lopez Molina | Administrador Unico | 27/05/2011 |
ACTOS BORME DE C. RAD OLOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 138, S 8, H GI 25910, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 138, S 8, H GI 25910, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 138, S 8, H GI 25910, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 138, S 8, H GI 25910, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 138, S 8, H GI 25910, I/A 8 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 138, S 8, H GI 25910, I/A 7 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 138, S 8, H GI 25910, I/A 7 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 137, S 8, H GI 25910, I/A 6 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 137, S 8, H GI 25910, I/A 6 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 137, S 8, H GI 25910, I/A 5 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-17