C R M CELTIC FISH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 341
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social C R M CELTIC FISH SL
CIF B66573320
Capital Social 75000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/07/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE C R M CELTIC FISH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE C R M CELTIC FISH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Charles Boyle | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 23/03/2017 |
Lozano Gijon Manuel | Administrador Unico | 07/08/2015 | 23/03/2017 |
Lozano Gijon Manuel | Liquidador | 23/03/2017 | 23/03/2017 |
ACTOS BORME DE C R M CELTIC FISH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 167, S 8, H B 472213, I/A 3 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 167, S 8, H B 472213, I/A 3 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 167, S 8, H B 472213, I/A 3 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 167, S 8, H B 472213, I/A 2 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 164, S 8, H B 472213, I/A 1 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Dirección:CL CONSELL DE CENT NUM.341 P.PR PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:02/07/15
Capital:75.000,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION, SUSCRIPCION, TENENCIA, PERMUTA, VENTA, ADMINISTRACION GENERAL Y DISPOSICION POR CUALQUIERA TITULO,ASI COMO GRAVAMEN PIGNORATICIO DE TODA CLASE DE ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 164, S 8, H B 472213, I/A 1 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08