C P COMPONENTES SL
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social C P COMPONENTES SL
CIF B41469222
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.cpcomponentes.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único RALOE MEDITERRANEO SL
Propietario RALOE MEDITERRANEO SL
Auditor AUDITORIA Y CONSULTA SA
ORGANIGRAMA DE C P COMPONENTES SL
VINCULACIONES DE C P COMPONENTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE C P COMPONENTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RALOE MEDITERRANEO SL | Socio Unico | 03/09/2009 | |
RALOE MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 12/02/2009 |
ACTOS BORME DE C P COMPONENTES SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-233-41
- cierre provisional de la hoja por plazo de seis meses.- Articulo 231 del RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345, L 1, F 185, S 8, H SE 2590, I/A 20 b (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345, L 1, F 185, S 8, H SE 2590, I/A 20 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-41
- OJO REVOCACION DE PODER NO INSCRITO A FAVOR DE Doña Ana Teresa Pascual Gil,, mediante escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario Don Manuel López Iñiguez, el día 12 de julio de 2005, numero 822 de protocolo; el conferido a favor de Doña Ana Teresa Pascual Gil, mediante escritura otorgada en ......otorgada en Sevilla, ante el Notario Don Manuel López Iñiguez, el día 11 de diciembre de 2006, numero 1432 de protocolo; el conferido a favor de Don Mario Genaro Alonso Gómez,mediante escritura otorgada en Sevilla a ante el Notario Don Manuel López Iñiguez, el día 21 de septiembre de 2005,......numero 1007 de protocolo; y el conferido a favor de Don Ricardo Falcon Sagimon, mediante escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario Don Manuel López Iñiguez, el día 11 de diciembre de 2006, numero 1432 de protocolo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345, L 1, F 185, S 8, H SE 2590, I/A 19 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345, L 1, F 185, S 8, H SE 2590, I/A 19 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345, L 1, F 185, S 8, H SE 2590, I/A 18 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345, L 1, F 185, S 8, H SE 2590, I/A 18 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345, L 1, F 185, S 8, H SE 2590, I/A 17 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-41