C-EME INMUEBLES GESTION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social C-EME INMUEBLES GESTION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SL
CIF B73167900
Capital Social 2.0E8 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BANCO MARE NOSTRUM SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE C-EME INMUEBLES GESTION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE C-EME INMUEBLES GESTION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Fuster De Torres | Apoderado Solidario | 25/06/2009 | 24/12/2013 |
Alfonso Rosique Ros | Presidente | 29/10/2012 | 24/12/2013 |
Alfonso Rosique Ros | Consejero | 29/10/2012 | 24/12/2013 |
Ana Ibañez Pedraja | Apoderado Solidario | 25/06/2009 | 24/12/2013 |
Andres Guillen Valverde | Apoderado | 20/11/2009 | 24/12/2013 |
Angel Abellan Camara | Apoderado Solidario | 25/06/2009 | 24/12/2013 |
Angel Gabriel Gil Sevillano | Consejero | 06/02/2013 | 24/12/2013 |
Antonio Martinez Florenciano | Apoderado Solidario | 25/06/2009 | 24/12/2013 |
Antonio Mateo Rives | Apoderado Solidario | 25/06/2009 | 24/12/2013 |
BANCO MARE NOSTRUM SA | Socio Unico | 29/06/2012 | 24/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE C-EME INMUEBLES GESTION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 171, S 8, H MU 40938, I/A 26 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 171, S 8, H MU 40938, I/A 26 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-30
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 171, S 8, H MU 40938, I/A 26 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-30
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 171, S 8, H MU 40938, I/A 25 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-30
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 171, S 8, H MU 40938, I/A 25 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-30
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 171, S 8, H MU 40938, I/A 24 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-30
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 171, S 8, H MU 40938, I/A 24 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-30
- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 94, S 8, H MU 40938, I/A 23 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 94, S 8, H MU 40938, I/A 22 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-30
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 94, S 8, H MU 40938, I/A 21 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-30