BZK MEKANIKAL SL
Dirección social C/ GRAJERA 11
Código Postal 26140
Municipio Lardero
Provincia La Rioja
Razón Social BZK MEKANIKAL SL
CIF B26539528
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Reparación de maquinaria
Fecha de Constitución 10/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rodriguez Alonso Fermin Jesus
Propietario Rodriguez Alonso Fermin Jesus
ORGANIGRAMA DE BZK MEKANIKAL SL
VINCULACIONES DE BZK MEKANIKAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BZK MEKANIKAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Alonso Fermin Jesus | Socio Unico | 21/08/2018 | |
Rodriguez Alonso Fermin Jesus | Administrador Unico | 21/08/2018 |
ACTOS BORME DE BZK MEKANIKAL SL
- El Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño, declara a la sociedad en situación de insolvencia total con carácter provisional en virtud de Decreto de fecha 11/04/2024, por importe de 5.578,94 euros, que ha devenido firme, como consta en el mandamiento de 23/04/2024. Arts. 250 y 276 LRJS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 17054, I/A 6 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-26
- El Juzgado de lo Social Nº 3 de Logroño, declara a la sociedad en situación de insolvencia total con carácter provisional en virtud de Decreto de fecha 05/12/2023, por importe de 3.985,16 euros, que ha devenido firme, como consta en el mandamiento de 20/12/2023. (Arts. 276.5 LRJS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 101, S 8, H LO 17054, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-26
- C/ GRAJERA 11 (LARDERO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 101, S 8, H LO 17054, I/A 3 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-26
- C/ RIO SEGURA 14 4º A (LARDERO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 100, S 8, H LO 17054, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 100, S 8, H LO 17054, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 100, S 8, H LO 17054, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-26
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 100, S 8, H LO 17054, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 100, S 8, H LO 17054, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 100, S 8, H LO 17054, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-26
Dirección:C/ HUESCA 57 3º C (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:10/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa y reparación de maquinaria. La compraventa, conservación y reparación de vehículos. Las actividades enumeradas podrán ser realizadas por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de las acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o an
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 810 , F 100, S 8, H LO 17054, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-26