BZ ASUNTOS DE FAMILIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 18
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BZ ASUNTOS DE FAMILIA SL
CIF B81658288
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Página Web www.becara.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor AUDALIA NEXIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BZ ASUNTOS DE FAMILIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BZ ASUNTOS DE FAMILIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranguren Zunzunegui Amalia Maria De Los Angeles | Apoderado | 12/04/2013 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Amalia Maria De Los Angeles | Apoderado Solidario | 01/02/2016 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Amalia Maria De Los Angeles | Administrador Mancomunado | 23/01/2020 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Amalia Maria De Los Angeles | Liquidador Solidario | 25/09/2020 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Barbara | Apoderado | 12/04/2013 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Barbara | Administrador Mancomunado | 23/01/2020 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Barbara | Liquidador Solidario | 25/09/2020 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Juan Andres | Apoderado | 12/04/2013 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Juan Andres | Administrador Mancomunado | 23/01/2020 | 25/09/2020 |
Aranguren Zunzunegui Juan Andres | Liquidador Solidario | 25/09/2020 | 25/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BZ ASUNTOS DE FAMILIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 189, S 8, H M 187348, I/A 29 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 189, S 8, H M 187348, I/A 29 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 189, S 8, H M 187348, I/A 29 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 189, S 8, H M 187348, I/A 29 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 188, S 8, H M 187348, I/A 28 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 188, S 8, H M 187348, I/A 28 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 188, S 8, H M 187348, I/A 28 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 188, S 8, H M 187348, I/A 27 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 188, S 8, H M 187348, I/A 27 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30856 , F 188, S 8, H M 187348, I/A 27 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28