BUZINGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Llanos de Escudero, 24
Código Postal 28017
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BUZINGER SL
CIF B86543139
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 11/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BUZINGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUZINGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De La Horra Francisco Javier | Administrador Unico | 20/01/2020 | 04/08/2020 |
Fernandez De La Horra Francisco Javier | Liquidador | 04/08/2020 | 04/08/2020 |
Mendez Soto Carlos Santisima Trinidad | Apoderado | 09/04/2019 | 04/08/2020 |
Fernandez De La Horra Francisco Javier | Administrador Solidario | 04/12/2014 | 20/01/2020 |
Sanchez Perez Manuel Jose | Administrador Solidario | 04/12/2014 | 20/01/2020 |
Sanchez Perez Manuel Jose | Administrador Unico | 12/09/2012 | 04/12/2014 |
ACTOS BORME DE BUZINGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 54, S 8, H M 544059, I/A 5 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 54, S 8, H M 544059, I/A 5 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 54, S 8, H M 544059, I/A 5 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 54, S 8, H M 544059, I/A 5 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 53, S 8, H M 544059, I/A 4 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 53, S 8, H M 544059, I/A 4 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 53, S 8, H M 544059, I/A 4 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 53, S 8, H M 544059, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 53, S 8, H M 544059, I/A 2 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 53, S 8, H M 544059, I/A 2 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28