BUYTRAGO ARAGON SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ RICARDO MONTERDE 3 4º A
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social BUYTRAGO ARAGON SL
CIF B50866599
Capital Social 110352.0 Euros
Actividad Depósito y almacenamiento
Página Web www.buytrago.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario AB TECNICAS DE ORGANIZACION SL
VINCULACIONES DE BUYTRAGO ARAGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUYTRAGO ARAGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AB TECNICAS DE ORGANIZACION SL | Socio Unico | 17/06/2014 | 30/10/2018 |
Perez Moneo Carmelo | Liquidador | 30/10/2018 | 30/10/2018 |
Perez Moneo Carmelo Maria | Administrador Unico | 17/06/2014 | 30/10/2018 |
Lapuente Cordova Alfonso | Apoderado | 23/05/2014 | 20/06/2014 |
Lapuente Cordova Alfonso | Consejero | 23/05/2014 | 17/06/2014 |
Lapuente Mora Abelardo Ismael | Secretario | 23/05/2014 | 17/06/2014 |
Lapuente Mora Abelardo Ismael | Consejero | 23/05/2014 | 17/06/2014 |
Lapuente Mora Jesus Angel | Presidente | 23/05/2014 | 17/06/2014 |
Lapuente Mora Jesus Angel | Consejero Delegado | 23/05/2014 | 17/06/2014 |
Lapuente Mora Jesus Angel | Consejero | 23/05/2014 | 17/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BUYTRAGO ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 54, S 8, H Z 28098, I/A 17 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 54, S 8, H Z 28098, I/A 17 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 54, S 8, H Z 28098, I/A 17 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 54, S 8, H Z 28098, I/A 17 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-50
- a.- La prestación de cualquier servicio relacionado con el transporte de cualquier modo y ámbito geográfico, nacional, internacional, marítimo, terrestre y aéreo, tanto en operaciones de parque propio como de cuantas actividades auxiliares y complementaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 54, S 8, H Z 28098, I/A 16 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 53, S 8, H Z 28098, I/A 15 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-50
- C/ RICARDO MONTERDE 3 4º A (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 53, S 8, H Z 28098, I/A 14 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 53, S 8, H Z 28098, I/A 14 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 53, S 8, H Z 28098, I/A 14 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 53, S 8, H Z 28098, I/A 14 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-50