BUYSCULPTURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marquesa de Torrecilla, 4
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BUYSCULPTURE SL
CIF B84728955
Actividad Fabricación de otros productos cerámicos
Fecha de Constitución 16/05/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BUYSCULPTURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUYSCULPTURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbero Arcones Francisca | Liquidador | 18/10/2023 | 18/10/2023 |
Turegano Barbero Belen | Administrador Unico | 21/06/2011 | 18/10/2023 |
Turegano Lucas Jose | Apoderado | 21/06/2011 | 18/10/2023 |
Turegano Lucas Jose | Administrador Mancomunado | 21/06/2011 | |
Urrea Guia Luis Miguel | Administrador Mancomunado | 21/06/2011 |
ACTOS BORME DE BUYSCULPTURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 182, S 8, H M 407727, I/A 4 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 182, S 8, H M 407727, I/A 4 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 182, S 8, H M 407727, I/A 4 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 182, S 8, H M 407727, I/A 4 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 181, S 8, H M 407727, I/A 3 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 180, S 8, H M 407727, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 180, S 8, H M 407727, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 180, S 8, H M 407727, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-28