BUSINESS TECHNOLOGY & CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Mil.Lenari, 2
Código Postal 08500
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Razón Social BUSINESS TECHNOLOGY & CONSULTING SL
CIF B62426895
Actividad Educación secundaria técnica y profesional
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SOMPREVENCIO SL
VINCULACIONES DE BUSINESS TECHNOLOGY & CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUSINESS TECHNOLOGY & CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Macia Calmet Sergi | REPR.143 RRM | 11/11/2021 | 10/02/2022 |
SOMPREVENCIO SL | Administrador Unico | 11/11/2021 | 10/02/2022 |
Tamborero Viadiu Vicenc | Apoderado Solidario | 29/11/2021 | 10/02/2022 |
Tartera Agramunt Dolors | Apoderado Solidario | 03/06/2020 | 29/11/2021 |
Tamborero Viadiu Vicenc | Administrador | 11/11/2021 |
ACTOS BORME DE BUSINESS TECHNOLOGY & CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 209, S 8, H B 232089, I/A 15 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 209, S 8, H B 232089, I/A 14 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 209, S 8, H B 232089, I/A 13 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: PREVENCIO I SALUT DEL BAGES S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 208, S 8, H B 232089, I/A 12 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 22.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 208, S 8, H B 232089, I/A 12 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 208, S 8, H B 232089, I/A 12 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 208, S 8, H B 232089, I/A 12 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 208, S 8, H B 232089, I/A 11 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
- PZ MIL.NENARI Num.2 P.1 (VIC)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 207, S 8, H B 232089, I/A 10 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN CUANTO A LA RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33426 , F 207, S 8, H B 232089, I/A 9 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08