BUSINESS OPERATIONS DEVELOPMENT AND ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manuel Siurot, 3
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social BUSINESS OPERATIONS DEVELOPMENT AND ENGINEERING SL
CIF B86725587
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 13/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BUSINESS OPERATIONS DEVELOPMENT AND ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUSINESS OPERATIONS DEVELOPMENT AND ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moñino Garcia Miguel Angel | Administrador Unico | 19/01/2016 | 27/11/2023 |
Moñino Garcia Miguel Angel | Apoderado | 02/12/2014 | 27/11/2023 |
Moñino Garcia Miguel Angel | Apoderado | 19/06/2013 | 27/11/2023 |
Moñino Garcia Miguel Angel | Liquidador Unico | 27/11/2023 | 27/11/2023 |
Zarraluqui Navarro Luis | Administrador Unico | 18/06/2013 | 19/01/2016 |
ACTOS BORME DE BUSINESS OPERATIONS DEVELOPMENT AND ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 85, S 8, H SE107939, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 85, S 8, H SE107939, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 85, S 8, H SE107939, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 85, S 8, H SE107939, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 85, S 8, H SE107939, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
- AVDA MANUEL SIUROT 3 Bl.5 BAJA 6& (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 84, S 8, H SE107939, I/A 2 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 84, S 8, H SE107939, I/A 2 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 84, S 8, H SE107939, I/A 2 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 84, S 8, H SE107939, I/A 2 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 147, S 8, H M 561503, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28