BUSINESS & CORPORATE PROJECTS CONSULTANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Til.Lers, 47
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BUSINESS & CORPORATE PROJECTS CONSULTANT SL
Capital Social 380000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/05/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BUSINESS & CORPORATE PROJECTS CONSULTANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUSINESS & CORPORATE PROJECTS CONSULTANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Troyano Cobo Juan | Administrador Unico | 25/07/2019 | 23/09/2021 |
Troyano Cobo Juan | Liquidador | 23/09/2021 | 23/09/2021 |
Ramirez Rodriguez Marcial | Administrador Unico | 27/06/2018 | 25/07/2019 |
ACTOS BORME DE BUSINESS & CORPORATE PROJECTS CONSULTANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46994 , F 31, S 8, H B 537555, I/A 3 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46994 , F 31, S 8, H B 537555, I/A 3 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46994 , F 31, S 8, H B 537555, I/A 3 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-08
- CL TIL.LERS, NUMERO 47-A (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46994 , F 30, S 8, H B 537555, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46994 , F 30, S 8, H B 537555, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46994 , F 30, S 8, H B 537555, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37860 , F 32, S 8, H M 674318, I/A 1 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
Dirección:AVDA DE RAMON Y CAJAL , NUMERO 111 - 3º B, (MADRID)
Comienzo de operaciones:31/05/18
Capital:380.000,00 Euros
Objeto social:Consultoría y prestación de servicios de asesoramiento a empresas en materia de estructura de capital , estrategia empresarial y estudios de viabilidad financiera para promoción de proyectos empresariales. Asesoramiento jurídico en materia fiscal , tributaria , civil , mercantil , contable , laboral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37860 , F 32, S 8, H M 674318, I/A 1 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28