BURNETWORK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ortega y Gasset, 18
Código Postal 11520
Municipio Rota
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social BURNETWORK SL
CIF B72244759
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/09/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BURNETWORK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BURNETWORK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Heredia Campos Alejandro | Liquidador | 03/09/2019 | 03/09/2019 |
Paez Alvarez Miguel Angel | Administrador Unico | 17/02/2016 | 03/09/2019 |
Vargas Alcaide Rafael Ramon | Administrador Unico | 20/09/2013 | 17/02/2016 |
ACTOS BORME DE BURNETWORK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 124, S 8, H CA 45405, I/A 3 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 124, S 8, H CA 45405, I/A 3 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 124, S 8, H CA 45405, I/A 3 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 124, S 8, H CA 45405, I/A 3 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 124, S 8, H CA 45405, I/A 2 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 124, S 8, H CA 45405, I/A 2 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 123, S 8, H CA 45405, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
Dirección:C/ ORTEGA Y GASSET 18 1& (ROTA)
Comienzo de operaciones:17/09/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- El comercio al por mayor y al por menor de servicios informáticos, su distribución comercial, importación y exportación de los mismos. 2.- La prestación de servicios, actividades de gestión y administración y servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. 3.- La información y la co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 123, S 8, H CA 45405, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11