BURGESS MARINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social MUELL VIEJO 0 - EDIFICIO NAVE STP, OFICINA 11 A
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social BURGESS MARINE SL
CIF B57822884
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 30/08/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BURGESS MARINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BURGESS MARINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burguess Marine Limited | Socio Unico | 05/05/2014 | 19/08/2019 |
Ferrige Clare | Apoderado | 22/12/2014 | 19/08/2019 |
Garau Muntaner Andres | Apoderado | 14/10/2013 | 19/08/2019 |
Warren Nicholas-james | Liquidador | 19/08/2019 | 19/08/2019 |
Warren Nicholas-james | Administrador Unico | 14/10/2013 | 19/08/2019 |
GARAU CONSULTORES Y ASESORES SL | Socio Unico | 16/09/2013 | 05/05/2014 |
Garau Muntaner Andres | Administrador Unico | 16/09/2013 | 14/10/2013 |
ACTOS BORME DE BURGESS MARINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 126, S 8, H PM 72420, I/A 8 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 126, S 8, H PM 72420, I/A 8 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 126, S 8, H PM 72420, I/A 8 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 126, S 8, H PM 72420, I/A 8 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 126, S 8, H PM 72420, I/A 8 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 126, S 8, H PM 72420, I/A 8 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
- MUELL VIEJO 0 - EDIFICIO NAVE STP, OFICINA 11 A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 126, S 8, H PM 72420, I/A 7 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-07
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 126, S 8, H PM 72420, I/A 6 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2547 , F 45, S 8, H PM 72420, I/A 5 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2547 , F 45, S 8, H PM 72420, I/A 4 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-07