BURGALESA DE COMERCIO EXTERIOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azorin, 4
Código Postal 09005
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social BURGALESA DE COMERCIO EXTERIOR SL
CIF B09307398
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BURGALESA DE COMERCIO EXTERIOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BURGALESA DE COMERCIO EXTERIOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Echevarrieta Arnaiz Jesus | Presidente | 08/09/2011 | 17/01/2018 |
Echevarrieta Arnaiz Jesus | Consejero Delegado | 08/09/2011 | 17/01/2018 |
Echevarrieta Arnaiz Jesus | Consejero | 08/09/2011 | 17/01/2018 |
Galzacorta Arana Jose Ignacio | Consejero | 08/09/2011 | 17/01/2018 |
Hortiguela Nieto Maria Elena | Secretario | 08/09/2011 | 17/01/2018 |
Hortiguela Nieto Maria Elena | Consejero | 08/09/2011 | 17/01/2018 |
Hortiguela Nieto Maria Elena | Liquidador Solidario | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Sancha Casas Antonio | Consejero | 08/09/2011 | 17/01/2018 |
Sancha Casas Antonio | Liquidador Solidario | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
ACTOS BORME DE BURGALESA DE COMERCIO EXTERIOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 142, F 122, S 8, H BU 4992, I/A 8 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 142, F 122, S 8, H BU 4992, I/A 8 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 142, F 122, S 8, H BU 4992, I/A 8 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 142, F 122, S 8, H BU 4992, I/A 8 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
- C/ AZORIN 4 1º B (BURGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 142, F 122, S 8, H BU 4992, I/A 7 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-09
Capital Anterior: | 90.151,82 | Euros |
Disminución de capital | 87.151,82 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 142, F 122, S 8, H BU 4992, I/A 7 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-09
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 142, F 122, S 8, H BU 4992, I/A 7 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-09
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 142, F 121, S 8, H BU 4992, I/A 6 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-09