BURBU 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Angel, 16
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BURBU 2010 SL
CIF B86196102
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 24/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BURBU 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BURBU 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hinojosa Vazquez Jose Ignacio | Representante | 14/07/2023 | 17/07/2023 |
Hinojosa Vazquez Jose Ignacio | Liquidador | 17/07/2023 | 17/07/2023 |
LA ESQUINA DE MORERIAS SL | Administrador Unico | 14/07/2023 | 17/07/2023 |
Amatria Coello Margarita | Administrador Solidario | 31/05/2011 | 14/07/2023 |
Garcia Serra Julio | Administrador Solidario | 31/05/2011 | 14/07/2023 |
Hinojosa Vazquez Jose Ignacio | Representante | 31/05/2011 | 14/07/2023 |
WJR 2016 SL | Administrador Solidario | 31/05/2011 | 14/07/2023 |
ACTOS BORME DE BURBU 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 167, S 8, H M 518800, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 167, S 8, H M 518800, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 167, S 8, H M 518800, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 167, S 8, H M 518800, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 166, S 8, H M 518800, I/A 2 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 166, S 8, H M 518800, I/A 2 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 166, S 8, H M 518800, I/A 2 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 163, S 8, H M 518800, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
Dirección:C/ ANGEL 16 (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/03/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION DE TODO TIPO DE NEGOCIOS DE HOSTELERIA, CAFES, BARES Y RESTAURANTES. .......
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28814 , F 163, S 8, H M 518800, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28