BULTALIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Diego Velazquez, 22
Código Postal 26008
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social BULTALIA SL
CIF B26522623
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/11/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Saenz-lopez Ruiz Ramon
VINCULACIONES DE BULTALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BULTALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saenz-lopez Ruiz Ramon | Liquidador Unico | 04/05/2022 | 04/05/2022 |
Saenz-lopez Ruiz Ramon | Socio Unico | 26/06/2020 | 04/05/2022 |
Saenz-lopez Ruiz Ramon | Administrador Unico | 26/06/2020 | 04/05/2022 |
Basarman Grigore | Socio Unico | 03/12/2014 | 26/06/2020 |
Basarman Grigore | Administrador Unico | 03/12/2014 | 10/06/2020 |
ACTOS BORME DE BULTALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 77, S 8, H LO 16211, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 77, S 8, H LO 16211, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 77, S 8, H LO 16211, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 77, S 8, H LO 16211, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 77, S 8, H LO 16211, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 76, S 8, H LO 16211, I/A 3 N (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 76, S 8, H LO 16211, I/A 1 H (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-26
- C/ DIEGO DE VELAZQUEZ 22 5º C (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 76, S 8, H LO 16211, I/A 3 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 76, S 8, H LO 16211, I/A 3 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-26
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 76, S 8, H LO 16211, I/A 3 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-26