BULONES EXPANDIDOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social BULONES EXPANDIDOS SA
CIF A33918350
Actividad Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
Fecha de Constitución 01/01/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente ACEDO INVERSIONES SL
Propietario EMCOR SA
VINCULACIONES DE BULONES EXPANDIDOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BULONES EXPANDIDOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEDO INVERSIONES SL | Presidente | 31/01/2011 | 15/12/2014 |
ACEDO INVERSIONES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 15/12/2014 |
ACEDO INVERSIONES SL | Consejero | 31/01/2011 | 15/12/2014 |
EMCOR SA | Socio Unico | 22/10/2010 | 15/12/2014 |
Gonzalez Castro Jose Luis | Secretario | 31/01/2011 | 15/12/2014 |
Gonzalez Castro Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 15/12/2014 |
Gonzalez Castro Jose Luis | Consejero | 31/01/2011 | 15/12/2014 |
INVERSIONES MARPEL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 15/12/2014 |
INVERSIONES MARPEL SL | Consejero | 31/01/2011 | 15/12/2014 |
Castaño Colina Luis | Administrador Solidario | 31/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BULONES EXPANDIDOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 200, S 8, H AS 31961, I/A 7 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 200, S 8, H AS 31961, I/A 7 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: 19. Administración y Representacion.-. 20. Administracióny Representacion.-. 21. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 199, S 8, H AS 31961, I/A 6 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-33
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 199, S 8, H AS 31961, I/A 6 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 199, S 8, H AS 31961, I/A 6 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 199, S 8, H AS 31961, I/A 5 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-158-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-13-33