BULLON Y MUÑOZ ADMINISTRACION Y MULTISERVICIOS DE FINCAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Madrid, 56
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social BULLON Y MUÑOZ ADMINISTRACION Y MULTISERVICIOS DE FINCAS SL
CIF B81902363
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL
Propietario INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL
VINCULACIONES DE BULLON Y MUÑOZ ADMINISTRACION Y MULTISERVICIOS DE FINCAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BULLON Y MUÑOZ ADMINISTRACION Y MULTISERVICIOS DE FINCAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Alia Jorge | Representante | 03/06/2019 | 03/07/2020 |
INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL | Socio Unico | 03/06/2019 | 03/07/2020 |
INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL | Administrador Unico | 03/06/2019 | 03/07/2020 |
Martinez Dominguez Raul | Apoderado | 18/07/2019 | 03/07/2020 |
Jimenez Bullon Jose | Administrador Mancomunado | 03/06/2019 | |
Muñoz Torres Eufrasio | Administrador Mancomunado | 03/06/2019 |
ACTOS BORME DE BULLON Y MUÑOZ ADMINISTRACION Y MULTISERVICIOS DE FINCAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12746 , F 107, S 8, H M 204336, I/A 4 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12746 , F 107, S 8, H M 204336, I/A 4 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12746 , F 106, S 8, H M 204336, I/A 3 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12746 , F 106, S 8, H M 204336, I/A 2 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12746 , F 106, S 8, H M 204336, I/A 2 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12746 , F 106, S 8, H M 204336, I/A 2 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12746 , F 106, S 8, H M 204336, I/A 2 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-160-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-187-28