BULAMIRA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social BULAMIRA SL
CIF B38594974
Órgano Administración Administrador único
Propietario Landfester Werner
VINCULACIONES DE BULAMIRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BULAMIRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esplugas Ramos Jordi | Liquidador | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
Landfester Werner | Socio Unico | 03/03/2009 | 08/06/2022 |
Landfester Werner | Administrador Unico | 03/03/2009 | 08/06/2022 |
Burchhardt Maria Hildegard | Administrador Solidario | 03/03/2009 | |
Landfester Werner | Administrador Solidario | 03/03/2009 |
ACTOS BORME DE BULAMIRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 17, S 8, H TF 23337, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 17, S 8, H TF 23337, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 17, S 8, H TF 23337, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 17, S 8, H TF 23337, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 17, S 8, H TF 23337, I/A ALTA (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 17, S 8, H TF 23337, I/A BAJA (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-126-38
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-58-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 17, S 8, H TF 23337, I/A 2 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-38