BUILDING LAR PROMOCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Europa, 8
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BUILDING LAR PROMOCIONES SL
CIF B61832580
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor Balague Domenech Josep Carlos
VINCULACIONES DE BUILDING LAR PROMOCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUILDING LAR PROMOCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asenjo Gomez Jordi | Administrador Mancomunado | 07/11/2013 | 25/10/2022 |
Asenjo Gomez Jordi | Liquidador Mancomunado | 25/10/2022 | 25/10/2022 |
Balague Domenech Jose C | Auditor | 29/05/2018 | 25/10/2022 |
Balague Domenech Josep | Auditor | 19/12/2012 | 25/10/2022 |
Balague Domenech Josep Carlos | Auditor | 20/03/2020 | 25/10/2022 |
Balague Domenech Josep Carlos | Auditor | 25/11/2015 | 25/10/2022 |
Lopez Rodriguez Rafael | Liquidador Mancomunado | 25/10/2022 | 25/10/2022 |
Lopez Rodriguez Rafael | Administrador Mancomunado | 25/10/2022 | |
Asenjo Miguel Jose Luis | Administrador Mancomunado | 26/08/2013 |
ACTOS BORME DE BUILDING LAR PROMOCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31349 , F 147, S 8, H B 189817, I/A 9 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31349 , F 147, S 8, H B 189817, I/A 9 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31349 , F 147, S 8, H B 189817, I/A 9 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31439 , F 147, S 8, H B 189817, I/A 8 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31439 , F 147, S 8, H B 189817, I/A 7 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31439 , F 147, S 8, H B 189817, I/A 6 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31439 , F 146, S 8, H B 189817, I/A 5 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31439 , F 146, S 8, H B 189817, I/A 4 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31439 , F 146, S 8, H B 189817, I/A 3 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.12.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31439 , F 145, S 8, H B 189817, I/A 2 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-08