BUILCAP CONSTRUCCION Y SOSTENIBILIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de los Organos, 3
Código Postal 28931
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BUILCAP CONSTRUCCION Y SOSTENIBILIDAD SL
CIF B85860831
Capital Social 16983.9 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 08/01/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BUILCAP CONSTRUCCION Y SOSTENIBILIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUILCAP CONSTRUCCION Y SOSTENIBILIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Rodrigo Luis | Administrador Mancomunado | 16/02/2010 | 27/04/2018 |
Castro Rodrigo Luis Francisco | Liquidador Mancomunado | 27/04/2018 | 27/04/2018 |
Perez Nieto Agustin Alberto | Liquidador Mancomunado | 27/04/2018 | 27/04/2018 |
Perez Nieto Agustin Alberto | Administrador Mancomunado | 16/02/2010 | 27/04/2018 |
ACTOS BORME DE BUILCAP CONSTRUCCION Y SOSTENIBILIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 66, S 8, H M 495083, I/A 4 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 66, S 8, H M 495083, I/A 4 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 66, S 8, H M 495083, I/A 4 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 66, S 8, H M 495083, I/A 4 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Capital Anterior: | 37.003,86 | Euros |
Disminución de capital | 20.019,96 | Euros |
Capital Actual: | 16.983,90 | Euros |
Porcentaje: | 54,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 65, S 8, H M 495083, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
- LLEVAR A CABO EXPLOTACIONES MINERAS, ASI COMO LA IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MINERALES Y CUALQUIER TIPO DE COMBUSTIBLE ENERGETICO YA SEA SOLIDO, LIQUIDO O GASEOSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 65, S 8, H M 495083, I/A 2 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 33.997,86 | Euros |
Capital Actual: | 37.003,86 | Euros |
Porcentaje: | 1.131,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 65, S 8, H M 495083, I/A 2 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 62, S 8, H M 495083, I/A 1 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Dirección:C/ ORGANOS 3 1 B (MOSTOLES)
Comienzo de operaciones:08/01/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA CONSTRUCCION, REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICOS Y DE OBRAS PUBLICAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27472 , F 62, S 8, H M 495083, I/A 1 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28