BUFETE VAZQUEZ VERA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Francisco Javier, 24
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social BUFETE VAZQUEZ VERA SLP
CIF B91903088
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 20/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vazquez Vera Jose Antonio
VINCULACIONES DE BUFETE VAZQUEZ VERA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUFETE VAZQUEZ VERA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vazquez Vera Jose Antonio | Socio Unico | 08/11/2010 | 23/10/2015 |
Vazquez Vera Jose Antonio | Soc.Prof. | 08/11/2010 | 23/10/2015 |
Vazquez Vera Jose Antonio | Administrador Unico | 08/11/2010 | 23/10/2015 |
Vazquez Vera Jose Antonio | Liquidador Unico | 23/10/2015 | 23/10/2015 |
ACTOS BORME DE BUFETE VAZQUEZ VERA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 99, S 8, H SE 87639, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 99, S 8, H SE 87639, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 99, S 8, H SE 87639, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 99, S 8, H SE 87639, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 99, S 8, H SE 87639, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-215-41
Administrador Unico
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 98, S 8, H SE 87639, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 98, S 8, H SE 87639, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-41
Dirección:AVDA DE SAN FRANCISCO JAVIER 24 9& - MUDULO 2, EDI (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:20/10/10
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:el ejercicio de las actividades profesionales propias de la abogacía
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 98, S 8, H SE 87639, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-41