BUFETE LEGALE TOLEDO SLP - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Duque de Lerma, 5
Código Postal 45004
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social BUFETE LEGALE TOLEDO SLP
CIF B45732120
Capital Social 7500.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 18/03/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BUFETE LEGALE TOLEDO SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUFETE LEGALE TOLEDO SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Martin Fernando | Administrador Mancomunado | 27/08/2012 | 11/06/2014 |
Aguado Martin Fernando | Liquidador Mancomunado | 11/06/2014 | 11/06/2014 |
Colino Gutierrez Tomas | Administrador Mancomunado | 27/08/2012 | 11/06/2014 |
Gutierrez Colino Tomas | Administrador Mancomunado | 11/06/2014 | |
Gutierrez Colino Tomas | Liquidador Mancomunado | 11/06/2014 | 11/06/2014 |
Aguado Martin Fernando | Administrador Unico | 15/04/2010 | 27/08/2012 |
ACTOS BORME DE BUFETE LEGALE TOLEDO SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 32, S 8, H TO 31562, I/A 3 m (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 32, S 8, H TO 31562, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 32, S 8, H TO 31562, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-45
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 32, S 8, H TO 31562, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 32, S 8, H TO 31562, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-45
- C/ DUQUE DE LERMA 5 1º II (TOLEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 31, S 8, H TO 31562, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-45
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 31, S 8, H TO 31562, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-45
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 87,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 31, S 8, H TO 31562, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 31, S 8, H TO 31562, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 31, S 8, H TO 31562, I/A 2 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-45