BUENAVENTURA PEREZ SA - EXTINGUIDA
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social BUENAVENTURA PEREZ SA
CIF A28163137
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marti Moncholi David Vicente
VINCULACIONES DE BUENAVENTURA PEREZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUENAVENTURA PEREZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Moncholi David Vicente | Administrador Unico | 26/10/2012 | 14/01/2013 |
CRESON ALBACETE SL | Administrador Unico | 12/04/2010 | 26/10/2012 |
Garcia Garcia Cristina De Los Angeles | Apoderado | 10/08/2012 | |
Perez Garcia Maria Victoria | Apoderado | 10/08/2012 | |
Ruiz Alvarez Jose Ricardo | Apoderado | 10/08/2012 |
ACTOS BORME DE BUENAVENTURA PEREZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 560, F 107, S 8, H AB 7009, I/A 17 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BUENAVENTURA PEREZ SA
Nif:A28163137
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Voluntario
Juzgado:DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE
Número:3
Juez / Ponente:MARTINEZ CUENCA, EVA
Fecha de Resolución:26/11/2012
Número Procedimiento Concursal:606/2012
Datos Registrales:
Tomo:
796
Libro:
560
Folio:
107
Hoja:
8-7009
Inscripción:
17
Fecha Inscripción14/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 560, F 107, S 8, H AB 7009, I/A 17 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BUENAVENTURA PEREZ SA
Nif:A28163137
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE
Número:3
Juez / Ponente:MARTINEZ CUENCA, EVA
Fecha de Resolución:26/11/2012
Número Procedimiento Concursal:606/2012
Datos Registrales:
Tomo:
796
Libro:
560
Folio:
107
Hoja:
8-7009
Inscripción:
17
Fecha Inscripción14/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 560, F 107, S 8, H AB 7009, I/A 17 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 560, F 107, S 8, H AB 7009, I/A 16 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 560, F 107, S 8, H AB 7009, I/A 16 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 560, F 106, S 8, H AB 7009, I/A 15 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 560, F 106, S 8, H AB 7009, I/A 14 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 560, F 106, S 8, H AB 7009, I/A 13 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-02