BUCODENT SPECIALTIES C. PERIODISTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Siglo Xxi, 13
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BUCODENT SPECIALTIES C. PERIODISTAS SL
CIF B86352291
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 09/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BUCODENT SPECIALTIES C. PERIODISTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUCODENT SPECIALTIES C. PERIODISTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bereciartua Gonzalez Maria Susana | Administrador Unico | 29/12/2011 | 26/11/2020 |
Bereciartua Gonzalez Maria Susana | Liquidador | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
Herrero Lopez Felix Francisco | Apoderado | 29/12/2011 | 26/11/2020 |
ACTOS BORME DE BUCODENT SPECIALTIES C. PERIODISTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 68, S 8, H M 530581, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 68, S 8, H M 530581, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 68, S 8, H M 530581, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 68, S 8, H M 530581, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
- AVDA SIGLO XXI 13 BAJO (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 67, S 8, H M 530581, I/A 4 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Capital Anterior: | 129.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 126.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 67, S 8, H M 530581, I/A 4 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 126.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 129.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.191,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 66, S 8, H M 530581, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 66, S 8, H M 530581, I/A 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 63, S 8, H M 530581, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Dirección:C/ FERMIN CABALLERO 42 LOCAL (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/12/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA COORDINACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29480 , F 63, S 8, H M 530581, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28