BUCHAREST DOG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sebastia Dalmau, 9
Código Postal 08329
Municipio Teià
Provincia Barcelona
Razón Social BUCHAREST DOG SL
CIF B66974601
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/03/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BUCHAREST DOG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUCHAREST DOG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Celis Bernat Gloria | Administrador Solidario | 30/03/2017 | 23/07/2020 |
De Celis Bernat Gloria | Liquidador | 23/07/2020 | 23/07/2020 |
Gaston Core Carlos | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | 23/07/2020 |
Roehrich Rubio Marco | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | 23/07/2020 |
Roehrich Saporta Daniel | Administrador Solidario | 30/03/2017 | 23/07/2020 |
Roehrich Saporta Daniel | Liquidador | 23/07/2020 | 23/07/2020 |
ACTOS BORME DE BUCHAREST DOG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45855 , F 156, S 8, H B 501072, I/A 4 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45855 , F 156, S 8, H B 501072, I/A 4 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45855 , F 156, S 8, H B 501072, I/A 4 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45855 , F 156, S 8, H B 501072, I/A 3 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45855 , F 156, S 8, H B 501072, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GIFERMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45855 , F 155, S 8, H B 501072, I/A 1 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45855 , F 155, S 8, H B 501072, I/A 1 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-08
Dirección:CL SEBASTIA DALMAU NUM.9 (TEIA)
Comienzo de operaciones:17/03/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PROMOCION Y DIFUSION DE LA CREACION CONTEMPORANEA Y LAS NUEVAS TENDENCIAS ARTISTICAS, MEDIANTE LA EXHIBICION, LA PRODUCCION, LA FORMACION Y EL APOYO A LA CREACION DE COMPAÑIAS Y ARTISTAS ,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45855 , F 155, S 8, H B 501072, I/A 1 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-08