BROOKS BROTHERS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ramon Jimenez, 3
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BROOKS BROTHERS SPAIN SL
CIF B86569019
Capital Social 2510000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 16/10/2012
Página Web www.brooksbrothers.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario RETAIL BRAND ALLIANCE EUROPE SRL
Auditor BISHOP AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE BROOKS BROTHERS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BROOKS BROTHERS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Accinelli Andrea | Apoderado | 28/02/2018 | 01/03/2024 |
BISHOP AUDITORES SLP | Auditor | 23/10/2014 | 01/03/2024 |
De Anta Y De Isidro Victor | Apoderado | 01/03/2024 | |
De Anta Y De Isidro Victor | Apoderado | 23/10/2012 | 01/03/2024 |
Gastaldi Luca | Administrador Unico | 07/09/2021 | 01/03/2024 |
Iglesias Berrocal Aranzazu | Apoderado | 23/10/2012 | 01/03/2024 |
Perez Castellanos Inmaculada | Apoderado | 23/10/2012 | 01/03/2024 |
RETAIL BRAND ALLIANCE EUROPE SRL | Socio Unico | 23/10/2012 | 01/03/2024 |
Rodolfi Angelo | Liquidador | 03/05/2023 | 01/03/2024 |
Rodolfi Angelo | Administrador Unico | 07/09/2021 | 03/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BROOKS BROTHERS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 168, S 8, H M 544163, I/A 17 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 168, S 8, H M 544163, I/A 17 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 168, S 8, H M 544163, I/A 17 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 167, S 8, H M 544163, I/A 16 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 167, S 8, H M 544163, I/A 16 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 167, S 8, H M 544163, I/A 16 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 167, S 8, H M 544163, I/A 15 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 167, S 8, H M 544163, I/A 14 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 167, S 8, H M 544163, I/A 14 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Administrador Solidario
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 167, S 8, H M 544163, I/A 14 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28