BRONCHALES TRADING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cesar Augusto, 40
Código Postal 50004
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRONCHALES TRADING SL
CIF B99312290
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 20/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Estrada Royo Angel
VINCULACIONES DE BRONCHALES TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRONCHALES TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estrada Royo Angel | Socio Unico | 22/02/2016 | 27/01/2022 |
Estrada Royo Angel | Liquidador | 27/01/2022 | 27/01/2022 |
Estrada Royo Angel | Administrador Unico | 06/05/2011 | 27/01/2022 |
Estrada Perez Jesus | Apoderado | 18/01/2016 | 08/09/2016 |
ACTOS BORME DE BRONCHALES TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 161, S 8, H Z 51647, I/A 6 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 161, S 8, H Z 51647, I/A 6 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 161, S 8, H Z 51647, I/A 6 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 161, S 8, H Z 51647, I/A 6 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 161, S 8, H Z 51647, I/A 5 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 161, S 8, H Z 51647, I/A 4 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 160, S 8, H Z 51647, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-50
- AVDA CESAR AUGUSTO 40 - LOCAL (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 160, S 8, H Z 51647, I/A 2 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 158, S 8, H Z 51647, I/A 1 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-50
Dirección:C/ IBON DE PLAN 18 2º D (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:20/04/11
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:La explotación de cualquier tipo de negocio en franquicia, en todo el territorio nacional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 158, S 8, H Z 51647, I/A 1 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-50