BRONCES ANCLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG FUENTE DEL OLMO S/N
Código Postal 46192
Municipio Montserrat
Provincia Valencia
Razón Social BRONCES ANCLA SL
CIF B46719142
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gaggero Boza Carlos
VINCULACIONES DE BRONCES ANCLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRONCES ANCLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaggero Boza Carlos | Administrador Unico | 03/11/2010 | 15/07/2015 |
Gaggero Webb Alejandro | Apoderado | 12/11/2010 | 15/07/2015 |
Gaggero Boza Carlos | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 03/11/2010 |
Puig Viñes Rafael | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 03/11/2010 |
Puig Viñes Rafael | Administrador Unico | 11/08/2010 |
ACTOS BORME DE BRONCES ANCLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 76, S 8, H V 2438, I/A 22 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 76, S 8, H V 2438, I/A 22 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-46
- POLIG FUENTE DEL OLMO S/N (MONSERRAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 76, S 8, H V 2438, I/A 21 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 75, S 8, H V 2438, I/A 20 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 75, S 8, H V 2438, I/A 19 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 75, S 8, H V 2438, I/A 19 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 75, S 8, H V 2438, I/A 19 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 75, S 8, H V 2438, I/A 18 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 780, F 75, S 8, H V 2438, I/A 18 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-46