BROJURSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Martires Concepcionistas, 12
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BROJURSA SL
CIF B78397429
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- BROJURSA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gomez Tejedor Chinchilla Carmen
VINCULACIONES DE BROJURSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BROJURSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Tejedor Chinchilla Carmen | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2008 | 27/07/2009 |
Gomez Tejedor Chinchilla Carmen | Presidente | 23/12/2008 | 27/07/2009 |
Gomez Tejedor Chinchilla Carmen | Consejero | 23/12/2008 | 27/07/2009 |
Jurado Gomez Tejedor Abelardo | Secretario | 23/12/2008 | 27/07/2009 |
Jurado Gomez Tejedor Abelardo | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2008 | 27/07/2009 |
Jurado Gomez Tejedor Abelardo | Consejero | 23/12/2008 | 27/07/2009 |
Jurado Gomez Tejedor Francisco | Consejero | 23/12/2008 | 27/07/2009 |
ACTOS BORME DE BROJURSA SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-209-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 94, S 8, H M 50000, I/A 11 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 94, S 8, H M 50000, I/A 11 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 94, S 8, H M 50000, I/A 11 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (12/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-95-28
- SOCIEDAD TOTALMENTE ESCINDIDA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 83, S 8, H M 50000, I/A M-6 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-8-28
Empresa: BROJURSA SA
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-5-28
Empresa: BROJURSA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 93, S 8, H M 50000, I/A 10 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Empresa: BROJURSA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 93, S 8, H M 50000, I/A 10 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28