BROCHETAS CALLEJERAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Embajadores, 181
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BROCHETAS CALLEJERAS SL
CIF B87001202
Capital Social 42006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 25/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vicente Ruiz Raul
VINCULACIONES DE BROCHETAS CALLEJERAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BROCHETAS CALLEJERAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vicente Ruiz Raul | Administrador Unico | 10/04/2017 | 21/12/2020 |
Alcazar Del Valle Luis | Administrador Unico | 22/05/2014 | 10/04/2017 |
ACTOS BORME DE BROCHETAS CALLEJERAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 168, S 8, H M 581148, I/A 4 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BROCHETAS CALLEJERAS SL
Nif:B87001202
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID
Juez / Ponente:CARMEN GONZALEZ SUAREZ
Fecha de Resolución:02/12/2020
Número Procedimiento Concursal:1559/2020
Datos Registrales:
Tomo:
32288
Libro:
0
Folio:
168
Hoja:
8-581148
Inscripción:
4
Fecha Inscripción21/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 168, S 8, H M 581148, I/A 4 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BROCHETAS CALLEJERAS SL
Nif:B87001202
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID
Juez / Ponente:CARMEN GONZALEZ SUAREZ
Fecha de Resolución:02/12/2020
Número Procedimiento Concursal:1559/2020
Datos Registrales:
Tomo:
32288
Libro:
0
Folio:
168
Hoja:
8-581148
Inscripción:
4
Fecha Inscripción21/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 168, S 8, H M 581148, I/A 4 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 168, S 8, H M 581148, I/A 3 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 168, S 8, H M 581148, I/A 3 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
- Otras modificaciones estatutarias: 11. Administración y Representacion.- Duración del cargo de Administrador.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 167, S 8, H M 581148, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.297,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 167, S 8, H M 581148, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 167, S 8, H M 581148, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 166, S 8, H M 581148, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Dirección:C/ EMBAJADORES 181A 3º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/04/14
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION DE RESTAURANTES Y PUESTOS DE COMIDA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 166, S 8, H M 581148, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28