BROCADE COMMUNICATIONS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Quintanapalla, 2
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BROCADE COMMUNICATIONS SPAIN SL
CIF B82916636
Capital Social 250000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BROADCOM GPS SPAIN SL
VINCULACIONES DE BROCADE COMMUNICATIONS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BROCADE COMMUNICATIONS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baltrusch Lisa Louise | Apoderado | 13/12/2023 | |
Baltrusch Lisa Louise | Apoderado | 02/07/2021 | 13/12/2023 |
Bateman Michele Renee | Apoderado | 02/07/2021 | 13/12/2023 |
Bock John Harry | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/01/2009 | 13/12/2023 |
Brazeal Mark David | Apoderado | 26/04/2018 | 13/12/2023 |
Brazeal Mark David | Apoderado | 13/12/2023 | |
Brazeal Mark David | Consejero | 26/04/2018 | 13/12/2023 |
BROADCOM GPS SPAIN SL | Socio Unico | 02/11/2023 | 13/12/2023 |
Brocade Technology Gmbh | Apoderado | 13/12/2023 | |
Foncillas De Puig Carlos | Vicesecretario No Consejero | 02/07/2021 | 13/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BROCADE COMMUNICATIONS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 118, S 8, H M 309169, I/A 33 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 118, S 8, H M 309169, I/A 33 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Baltrusch Lisa Louise
- Baltrusch Lisa Louise
- Bateman Michele Renee
- Brazeal Mark David
- Brazeal Mark David
- Brazeal Mark David
- Brocade Technology Gmbh
- Kong Yun
- Krause Thomas Harry
- Krause Thomas Harry
- Krause Thomas Harry
- Laniz Yvonne
- Levin Orit
- Marx Esther Gisela
- Mattison Jennifer Lynne
- Mou Mingming
- Qian Hua
- Rogato Francesca
- Spears Kirsten Margreta
- Spears Kirsten Margreta
- Spears Kirsten Margreta
- Tan Hock E
- Zjaikina Jevgenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 118, S 8, H M 309169, I/A 33 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 118, S 8, H M 309169, I/A 33 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 118, S 8, H M 309169, I/A 32 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 117, S 8, H M 309169, I/A 31 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 117, S 8, H M 309169, I/A 31 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 117, S 8, H M 309169, I/A 30 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26186 , F 225, S 8, H M 309169, I/A 29 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26186 , F 225, S 8, H M 309169, I/A 28 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28