BIG BLUE BAHIA BLANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 116
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIG BLUE BAHIA BLANCA SL
CIF B87077483
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 25/07/2014
Nombres Anteriores
- BRIGANTIA INVESTMENT SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIG BLUE BAHIA BLANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIG BLUE BAHIA BLANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barnuevo Sebastian De Erice Fernando | Liquidador Solidario | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Barnuevo Ybarra Gabriela | Apoderado Solidario | 23/03/2017 | 18/01/2024 |
De Carranza Y Mendez De Vigo Cristobal Thomas | Administrador Unico | 10/08/2020 | 18/01/2024 |
De Carranza Y Mendez De Vigo Cristobal Thomas | Liquidador Solidario | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Ibañez Quiros Felix | Apoderado Solidario | 23/03/2017 | 18/01/2024 |
Barnuevo Sebastian De Erice Fernando | Administrador Solidario | 23/03/2017 | 10/08/2020 |
De Carranza Y Mendez De Vigo Cristobal Thomas | Administrador Solidario | 24/11/2016 | 10/08/2020 |
Barnuevo Ybarra Gabriela | Administrador Solidario | 24/11/2016 | 23/03/2017 |
Barnuevo Sebastian De Erice Fernando | Administrador Mancomunado | 27/06/2016 | 24/11/2016 |
De Carranza Y Mendez De Vigo Cristobal Thomas | Administrador Mancomunado | 27/06/2016 | 24/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIG BLUE BAHIA BLANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 6, S 8, H M 585968, I/A 9 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 6, S 8, H M 585968, I/A 9 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 6, S 8, H M 585968, I/A 9 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 6, S 8, H M 585968, I/A 9 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 6, S 8, H M 585968, I/A 8 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 6, S 8, H M 585968, I/A 8 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 6, S 8, H M 585968, I/A 8 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
- PASEO DE LA CASTELLANA - NUMERO 116, 9ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 6, S 8, H M 585968, I/A 7 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 5, S 8, H M 585968, I/A 6 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 5, S 8, H M 585968, I/A 5 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28