BRICOSURESTE SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social BRICOSURESTE SL
CIF B30513014
Actividad Fabricación de otros muebles
Página Web www.bc3.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario TAYLOR KITCHEN GROUP SL
VINCULACIONES DE BRICOSURESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRICOSURESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abel Esturillo Sanchez | Apoderado | 02/06/2015 | 28/02/2024 |
Joaquin Alonso Vena | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2023 | 28/02/2024 |
Jorge Javier Couto Vivas | Apoderado Solidario | 15/07/2022 | 28/02/2024 |
Juan Jesus Esturillo Padial | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2022 | 28/02/2024 |
Juan Jesus Esturillo Padial | Apoderado | 28/02/2024 | |
Julian Capilla Tobajas | Apoderado | 28/04/2023 | 28/02/2024 |
Manuel Garrido Moya | Apoderado | 28/02/2024 | |
Ricardo Avivar Caballero | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2022 | 28/02/2024 |
TAYLOR KITCHEN GROUP SL | Administrador Unico | 17/06/2022 | 28/02/2024 |
TAYLOR KITCHEN GROUP SL | Socio Unico | 17/06/2022 | 28/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BRICOSURESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 46, S 8, H MU 21452, I/A 17 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 46, S 8, H MU 21452, I/A 17 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 46, S 8, H MU 21452, I/A 17 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 46, S 8, H MU 21452, I/A 17 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 45, S 8, H MU 21452, I/A 16 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 45, S 8, H MU 21452, I/A 16 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 44, S 8, H MU 21452, I/A 15 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 44, S 8, H MU 21452, I/A 15 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1895 , F 188, S 8, H MU 21452, I/A 14 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1895 , F 188, S 8, H MU 21452, I/A 13 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-30