BRICOLAGE COLORKIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vitoria, 192
Código Postal 09007
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRICOLAGE COLORKIT SL
CIF B09568718
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/08/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BRICOLAGE COLORKIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRICOLAGE COLORKIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Martinez Jose Ignacio | Liquidador Mancomunado | 20/01/2023 | 20/01/2023 |
Alonso Martinez Jose Ignacio | Administrador Mancomunado | 11/08/2015 | 20/01/2023 |
Alonso Martinez Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 15/09/2015 | 20/01/2023 |
Martinez De La Fuente Alfredo | Liquidador Mancomunado | 20/01/2023 | 20/01/2023 |
Martinez De La Fuente Alfredo | Apoderado Solidario | 15/09/2015 | 20/01/2023 |
Martinez De La Fuente Alfredo | Administrador Mancomunado | 11/08/2015 | 20/01/2023 |
ACTOS BORME DE BRICOLAGE COLORKIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 487, F 7, S 8, H BU 15982, I/A 3 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 487, F 7, S 8, H BU 15982, I/A 3 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 487, F 7, S 8, H BU 15982, I/A 3 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-09
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 487, F 7, S 8, H BU 15982, I/A 3 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 487, F 7, S 8, H BU 15982, I/A 3 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 487, F 7, S 8, H BU 15982, I/A 2 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 487, F 6, S 8, H BU 15982, I/A 1 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-09
Dirección:C/ VITORIA 192 BAJO (BURGOS)
Comienzo de operaciones:04/08/15
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:Comercio de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo. Comercio de tarimas y suelos de madera, cestería, artículos de corcho, molduras, marcos, puertas y ventanas. Comercio de productos de droguería, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y productos para la decoración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 487, F 6, S 8, H BU 15982, I/A 1 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-09