BRENDENBURY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 41
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRENDENBURY SL
CIF B87098760
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 18/09/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pacheco Guardiola Jose Maria
Propietario GRUPO KONECTANET SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BRENDENBURY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRENDENBURY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anguita Ruiz Antonio | Consejero | 29/10/2019 | 07/10/2020 |
Arechabaleta Roca Pablo | Consejero | 23/04/2019 | 07/10/2020 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado | 26/02/2016 | 07/10/2020 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2016 | 07/10/2020 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Solidario | 23/04/2019 | 07/10/2020 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Consejero | 23/04/2019 | 07/10/2020 |
Barrios Alconada Pedro | Apoderado | 26/02/2016 | 07/10/2020 |
Barrios Alconada Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2016 | 07/10/2020 |
Chocron Israel Jaime | Consejero | 23/04/2019 | 07/10/2020 |
Del Val Torre Iñigo | Secretario No Consejero | 23/04/2019 | 07/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BRENDENBURY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 204, S 8, H M 585367, I/A 22 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 204, S 8, H M 585367, I/A 22 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 203, S 8, H M 585367, I/A 21 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 203, S 8, H M 585367, I/A 21 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 203, S 8, H M 585367, I/A 20 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 203, S 8, H M 585367, I/A 19 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
- Otras modificaciones estatutarias: Nueva Redaccion de Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32521 , F 211, S 8, H M 585367, I/A 18 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32521 , F 211, S 8, H M 585367, I/A 18 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32521 , F 211, S 8, H M 585367, I/A 18 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32521 , F 211, S 8, H M 585367, I/A 17 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28