BREIZN SPORTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cami del Mig, 125
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BREIZN SPORTS SL
CIF B67371559
Capital Social 37500.0 Euros
Fecha de Constitución 01/02/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BREIZN SPORTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BREIZN SPORTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Martinez Dario | Apoderado Solidario | 04/03/2019 | 08/03/2024 |
Llops Barcons Jaume | Administrador Concursal | 22/04/2022 | 08/03/2024 |
Bravo Aguilera Pablo | Administrador Unico | 18/02/2019 | 22/04/2022 |
ACTOS BORME DE BREIZN SPORTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 159, S 8, H B 530100, I/A 6 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 95/2022, AUTO FIRME DE FECHA 06/02/2024, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 159, S 8, H B 530100, I/A 6 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 159, S 8, H B 530100, I/A 6 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 157, S 8, H B 530100, I/A 4 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 95/2022, AUTO FIRME DE FECHA 28/02/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 157, S 8, H B 530100, I/A 4 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 157, S 8, H B 530100, I/A 4 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 157, S 8, H B 530100, I/A 4 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 34.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 37.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 157, S 8, H B 530100, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 157, S 8, H B 530100, I/A 2 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 156, S 8, H B 530100, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08