BREEZY GOURMET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Bernardo, 106
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BREEZY GOURMET SL
CIF B88437728
Capital Social 70000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 09/07/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Garzon Pedro
VINCULACIONES DE BREEZY GOURMET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BREEZY GOURMET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Garzon Pedro | Socio Unico | 14/10/2019 | 10/08/2020 |
Fernandez Garzon Pedro | Administrador Unico | 14/10/2019 | 10/08/2020 |
Fernandez Garzon Pedro | Liquidador | 10/08/2020 | 10/08/2020 |
Ariz Ortiz De Urbina Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 23/07/2019 | 14/10/2019 |
Ariz Ortiz De Urbina Francisco Javier | Apoderado Solidario | 23/07/2019 | 14/10/2019 |
Fernandez Garzon Pedro | Administrador Mancomunado | 23/07/2019 | 14/10/2019 |
Fernandez Garzon Pedro | Apoderado Solidario | 23/07/2019 | 14/10/2019 |
ACTOS BORME DE BREEZY GOURMET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 186, S 8, H M 700753, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 186, S 8, H M 700753, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 186, S 8, H M 700753, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 186, S 8, H M 700753, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
- Actividad principal: 4711 COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON PREDOMINIO EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO. Otras actividades: 4754 COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 4759 COMERCIO AL POR MENOR DE .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 186, S 8, H M 700753, I/A 5 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 186, S 8, H M 700753, I/A 4 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 185, S 8, H M 700753, I/A 3 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 185, S 8, H M 700753, I/A 3 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 185, S 8, H M 700753, I/A 3 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39469 , F 185, S 8, H M 700753, I/A 3 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28