BRAVIAT TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paris, 71
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BRAVIAT TRADE SL
CIF B64493984
Actividad Revocamiento
Fecha de Constitución 06/03/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BRAVIAT TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRAVIAT TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torres Blanquez Miguel | Administrador Concursal | 23/08/2010 | 06/03/2014 |
Pero Baric | Administrador Unico | 19/10/2009 | 04/03/2011 |
Capestany Salvado Francesc Xavier | Administrador Unico | 19/10/2009 |
ACTOS BORME DE BRAVIAT TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 21, S 8, H B 346468, I/A 7 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 230/2010, AUTO FIRME DE FECHA 15/09/2011, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 21, S 8, H B 346468, I/A 7 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 21, S 8, H B 346468, I/A 6 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 230/2010 SECCION C,AUTO FIRME DE FECHA 18 DE ENERO DE 2011,DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 21, S 8, H B 346468, I/A 6 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 21, S 8, H B 346468, I/A 6 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 230/2010-C SECCION PRIMERA,AUTO FIRME DE FECHA 15 DEJUNIO DE 2010,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 20, S 8, H B 346468, I/A 5 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 20, S 8, H B 346468, I/A 5 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,NUEVO SOCIO:"PERO BARIC"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 19, S 8, H B 346468, I/A 4 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 19, S 8, H B 346468, I/A 3 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 19, S 8, H B 346468, I/A 3 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08