BRANQUESTRES SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BRANQUESTRES SL
CIF B61808812
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ATAS CORP SL
VINCULACIONES DE BRANQUESTRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRANQUESTRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATAS CORP SL | Administrador Unico | 09/01/2013 | 08/11/2016 |
Benet Ferran Josep Maria | REPR.143 RRM | 09/01/2013 | 08/11/2016 |
Martin Orduña Vicente | Apoderado | 08/11/2016 | |
Benet Ferran Jose Maria | Administrador | 09/01/2013 |
ACTOS BORME DE BRANQUESTRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31208 , F 209, S 8, H B 190552, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31208 , F 209, S 8, H B 190552, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31208 , F 208, S 8, H B 190552, I/A 4 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31208 , F 208, S 8, H B 190552, I/A 4 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08