BRANDS OF SCANDINAVIA SPAIN SL - EXTINGUIDA
Razón Social BRANDS OF SCANDINAVIA SPAIN SL
CIF B93234995
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 23/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BRANDS OF SCANDINAVIA SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRANDS OF SCANDINAVIA SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brands Of Scandinavia A S | Socio Unico | 03/06/2013 | 26/09/2023 |
Christensen Niels Haarh | Administrador Unico | 03/06/2013 | 26/09/2023 |
Hidalgo Martin Francisco Israel | Liquidador | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
Hidalgo Martin Francisco Israel | Apoderado | 15/01/2014 | 26/09/2023 |
Plasencia Rueda Jose Antonio | Socio Unico | 31/01/2013 | 03/06/2013 |
Plasencia Rueda Jose Antonio | Administrador Unico | 31/01/2013 | 03/06/2013 |
ACTOS BORME DE BRANDS OF SCANDINAVIA SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 203, S 8, H MA116653, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 203, S 8, H MA116653, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 203, S 8, H MA116653, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 203, S 8, H MA116653, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 203, S 8, H MA116653, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 203, S 8, H MA116653, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 202, S 8, H MA116653, I/A 3 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 202, S 8, H MA116653, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 202, S 8, H MA116653, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095, L 4002, F 202, S 8, H MA116653, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-29