BRANCHE INDUSTRIAL SL
Dirección social Grup Muruetatorre Auzunea, 8
Código Postal 48200
Municipio Durango
Provincia Bizkaia
Razón Social BRANCHE INDUSTRIAL SL
CIF B48768113
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Teléfono 94 405 08 46
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BRANCHE INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRANCHE INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Real De Asua Aguirrezabal Santiago | Apoderado | 19/03/2012 | |
Zabala Fernandez Francisco Javier | Apoderado | 04/02/2009 | 19/03/2012 |
Real De Asua Aguirrezabal Santiago | Administrador Solidario | 10/07/2009 | 15/09/2011 |
ACTOS BORME DE BRANCHE INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 191, S 8, H BI 14326, I/A 9 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-48
- C/ MURUETA TORRE 8 A 3º B (DURANGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 191, S 8, H BI 14326, I/A 8 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 191, S 8, H BI 14326, I/A 7 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-165-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 191, S 8, H BI 14326, I/A 6 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 189, S 8, H BI 14326, I/A 5 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-48