BPO SOLUTIONS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Premios Nobel, 37
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BPO SOLUTIONS SPAIN SL
CIF B84441559
Capital Social 5992.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Página Web www.tessibpos.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SERVINFORM SA
Propietario SERVINFORM SA
Auditor BDO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE BPO SOLUTIONS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BPO SOLUTIONS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 12/02/2016 | 07/10/2021 |
Fernandez Garvin Marta | Apoderado Solidario | 26/07/2018 | 07/10/2021 |
Gallardo Santos Mario | Apoderado | 05/02/2021 | 07/10/2021 |
Gomez De Castro Pablo | Apoderado Solidario | 26/07/2018 | 07/10/2021 |
Gomez Polo Jesus | Apoderado | 21/05/2019 | 07/10/2021 |
Pardo Chacon Pilar | Apoderado Solidario | 26/07/2018 | 07/10/2021 |
PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Auditor | 30/01/2014 | 07/10/2021 |
Rufo Rodriguez Ignacio | Representante | 05/02/2021 | 07/10/2021 |
SERVINFORM SA | Administrador Unico | 05/02/2021 | 07/10/2021 |
SERVINFORM SA | Socio Unico | 05/02/2021 | 07/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BPO SOLUTIONS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 47, S 8, H M 387176, I/A 38 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 47, S 8, H M 387176, I/A 38 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL. (artículo 233.2 RRM)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 47, S 8, H M 387176, I/A 38 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 45, S 8, H M 387176, I/A 37/M (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 45, S 8, H M 387176, I/A 37 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 45, S 8, H M 387176, I/A 37 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
- AVDA DE LOS PREMIOS NOBEL 37 (TORREJON DE ARDOZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 44, S 8, H M 387176, I/A 36 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 44, S 8, H M 387176, I/A 35 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 44, S 8, H M 387176, I/A 35 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 44, S 8, H M 387176, I/A 35 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28