BPB MESQUIDA & BAUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Illetes, 32
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social BPB MESQUIDA & BAUM SL
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 11/11/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BPB MESQUIDA & BAUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BPB MESQUIDA & BAUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baum Benno Ludwig | Apoderado | 08/01/2014 | 07/01/2022 |
Mesquida Marqueño Juan Carlos | Apoderado | 08/01/2014 | 07/01/2022 |
Mesquida Marqueño Juan Carlos | Administrador Unico | 08/04/2016 | 07/01/2022 |
Mesquida Marqueño Juan Carlos | Liquidador | 07/01/2022 | 07/01/2022 |
Donchev Stefan-vladimirov | Administrador Unico | 04/12/2013 | 08/04/2016 |
ACTOS BORME DE BPB MESQUIDA & BAUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 38, S 8, H PM 72901, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 38, S 8, H PM 72901, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 38, S 8, H PM 72901, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 38, S 8, H PM 72901, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 38, S 8, H PM 72901, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
- PASEO DE ILLETAS 32 - APARTAMENTO 629, ILLETAS (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 38, S 8, H PM 72901, I/A 3 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 38, S 8, H PM 72901, I/A 3 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 38, S 8, H PM 72901, I/A 3 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 37, S 8, H PM 72901, I/A 2 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 37, S 8, H PM 72901, I/A 1 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-07